2217*205 түріндегі үш таңбалы санға жазбаша көбейту тәсілдері

53

 

Күні: 12.02.2014ж.

Сынып: 4-«Д»

Сабақ тақырыбы: 2217*205 түріндегі үш  таңбалы  санға  жазбаша көбейту тәсілдері.

Сабақ мақсаты: Төрт таңбалы  санды үш таңбалы санға жазбаша көбейту амалының әдіс-тәсілдерін үйрету, білім беру.

Дамытушылығы: Оқушылардың математикалық білімі арқылы интеллектісін дамыту, есептеу машықтарын жетілдіру; жеке топтық жұмыста шапшаңдылық танытуға машықтандыру.

Тәрбиелігі: Өзін-өзі басқаруға, ұжымдылыққа, белсенділікке, шапшандылыққа және тазалыққа тәрбиелеу

Сабақтың түрі: Ойын сабақ

Сабақтың әдісі: Ой қозғау, сұрақ-жауап, түсіндіру

Сабақтың пәнаралық байланысы: Информатика, дүниетану, әдебиет

Сабақтың көрнекілігі: Интербелсенді тақта, слайдтар

Сабақ барысы

І.Ұйымдастыру кезең

-Оқушылардың құралдарын түгелдеу

-Оқушылардың назарын сабаққа аудару. Қонақтармен сәлемдесу.

Үлкенге де «сіз»,

Кішіге де «сіз».

Сәлем бердік сіздерге

Құрметпенен «біз».

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау

2 мысал. 1384 санын және үш таңбалы сандарға көбейту тәсілдерін салыстыру.

1364                              1364

—  11                                       211

1364                            +1364

1364                              1364

15004                            2728

287804

ІІІ. Жаңа сабақ

  • Балалар, алгоритм дегеніміз не?
  • Бір нәрсені орындау үшін құрылған программаны алгоритм дейді.
  • Біз бүгін үй салу алгоритмін құрамыз.
  • -Үйіміз дұрыс, әдемі болып салынуы үшін әрбір алгоритм бойынша тапсырмаларды орындауымыз керек.

 

 

1-алгоритм. Құрылыс материалдарын сатып алу.

а) 1-мысалды шығару

2217*205=454485

ә) материалдарды сатып алу үшін мысалдарды шығарамыз.

1235*20=248235                   2541*205=520905                 4078*103=420034

5261*105=552405       2311*203=469133                 4703*201=945303

 

2-алгоритм. Фундамент құю.

1290*204+106*1732=446752

4725*309+3511*502=3222547

б) 3-мысалды шығару.

«Кім жылдам?»  ойыны

Екі қатардан оқушыларды жарыстыру.

5403*21=113463                   16827:3=5609              615483+4978=620461

4068*74=301032                   48432:6=8072              738217+63895=802112

3506*12=42072           4964:34=146                856894-28958=827936

 

3-алгоритм. Қабырғасын қалау.

-Балалар, үйдің қабырғасын құру үшін өте сапалы қалауымыз керек. Сол үшін 5-мысалды шығарайық.

5-мысал.

Ашық хат-50 теңге      1600 теңге түсті

Хат қалта-30 теңге

С: Дүкенде әрқайсысына-? Теңге

Шешуі:      50+30=80            50*20=1000

1600:80=20                  30*20=600

Жауабы: Ашық хат 1000 теңге, хат қалта 600 теңге сатылды.

Есеп шығару алгоритмі

  1. Есеппен танысу
  2. Есептің не туралы екендігін анықтау
  3. Белгілі, белгісізді анықтау
  4. Есептің шарты мен сұрағын ажырату
  5. Есепті шешу

4-мысал. «Кім шапшаң?» ойыны

Тақтаға 2 оқушыны шығарып, жарыстыру.

а) Жолды дәптер-8000           40000 дәптер         ? есе кем

Торкөз дәптер-?

Шешуі: 4000*8000=32000

32000:5000=4 есе кем

Жауабы: Жолды дәптер торкөз дәптерге қарағанда 4 есе кем.

 

 

ә) Жолды дәптер-8000                                 40000 дәптер

Торкөз дәптер ? 100 данадан салынды

Шешуі: 40000*8000=32000

32000:100=320

Жауабы: 320 қорап торкөз дәптер болды.

б) Жіберілді-569 кг қызанақ      2 кг қызанақ

Салынды- ? қызанақ

Шешуі: 2 т=2000 кг

2000 кг-569=1431 кг

Жауабы: Жәшіктерге  1431 кг қызанақ салынды

 

4-алгоритм. Шатырын көтеру.

Оқулықтағы 6-тапсырманы орындау.

169208:х=78096:24                             а*73=64244-28547

169208:х=3254                                    а*73=35697

х=169208:3254                                    а=35697:73

х=52                                                     а=489

169208:52=78096124                          489*73=64244-28547

 

32*b-59=453                                        398+4907:R=405

32*b=453+59                                       4907:R=405-398

32*b=512                                             4907:R=7

b=512:32                                              R=4907:7

b=16                                                     R=701

32*16-59=453                                               398+4907:701=405

5-алгоритм. Есік, терезе орнату. Оқулықтағы 8-тапсырманы орындау.

Егер шаршының әрқайсысы 2 есе арттыратын болса, онда оның ауданы неше есеге артады?

4 есе. 4*2=8;  4*4=16;  8*8=64;  64:16=4.

ІҮ. Жаңа сабақты бекіту.

Әр алгоритм бойынша шолу жұмыстары жүргізіледі

Сурет бойынша салынған үйді тамашалау

Енді осы үйдің кілтін кімге береміз?

Үйге берілген тапсырманы дұрыс  толық орындаған оқушыға беріледі.

Ү. Үй тапсырмасы: 46 бет, 7-мысалды орындау.

ҮІ. Бағалау.